HOLLINGDEAN DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust works, as lessee, to sustain the Community Centre and employs an Administrator. In partnership with 'The Trust for Developing Communities' it contributes funds for a Community Development Worker who supports the Trust in its aims to work with residents to attract funds for and manage community-projects and activities in the continued regeneration and improvement of Hollingdean, Brighton.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE JENNIFER SIMPSON | Cadeirydd | 01 June 2003 |
|
|
||||
Julia Murray Logue | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Robert William Gunn Lane | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Catherine Blanche Suzanne Guerrier | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Sandra Ethel Meredith | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
Olivia Canham | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.55k | £49.45k | £40.77k | £44.71k | £52.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.38k | £45.10k | £38.61k | £62.56k | £49.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.75k | £8.00k | £22.72k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Chwefror 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Chwefror 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 JUNE 2003 AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTION DATED 28 JANUARY 2004 AND 9 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") WHICH ARE TO BE CARRIED OUT IN HOLLINGDEAN AND NEIGHBOURING COMMUNITIES ARE: A. TO RELIEVE POVERTY IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES MAY DECIDE B. TO PROMOTE OR PROVIDE EDUCATION (INCLUDING VOCATIONAL TRAINING) C. TO PROVIDE OR PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE D. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH SERVICES AND CHILDCARE E. TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE COMMUNITY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY F. TO ESTABLISH AND MAINTAIN COMMUNITY CENTRES IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS, AND G. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DECIDED BY THE TRUSTEES SUBJECT TO THE PRIOR CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
HOLLINGDEAN AND NEIGHBOURING COMMUNITIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLLINGDEAN COMMUNITY CENTRE
THOMPSON ROAD
BRIGHTON
BN1 7BH
- Ffôn:
- 01273236160
- E-bost:
- hdtrustees@hotmail.com
- Gwefan:
-
hollingdeancommunitycentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window