Hanes ariannol BROADOAK AND SMALLSHAW COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1100286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.86k £124.48k £82.27k £80.77k £105.23k
Cyfanswm gwariant £82.36k £111.43k £88.64k £89.89k £102.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £88.00k £12.00k N/A £5.87k