Ymddiriedolwyr SANDCASTLES PRE SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1100330

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Warrington | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Victoria Rouncefield | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Clare McLeish | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Rebecca Wilson | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Jenna Marrion | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Lauren Rescorla | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Gemma Rescorla | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Georgina Shilston | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Kirsten Burden | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Amy Allen | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.