Ymddiriedolwyr NORTH PETHERTON BOWLING CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1102177

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER WALKER | Cadeirydd | 01 October 2011 |
|
|
||||
David Thomas | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Keith Dewey | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
Frank Davis | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
EILEEN JUNE MILTON | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
TERENCE DONALD POPE | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
MIKE GLENDINNING | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
|
||||
JOHN SWAYNE | Ymddiriedolwr | 01 November 2008 |
|
|
||||
MICHAEL ANTHONY PYNE | Ymddiriedolwr | 05 January 2003 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.