NSARDA KENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TRAINING STAFF AND DOGS TO BE CALLED OUT BY THE POLICE AND COMMUNITY TO HELP SEARCH FOR MISSING PERSONS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2004: Cofrestrwyd
- CANTECH (Enw gwaith)
- SARDA - CANTECH (Enw gwaith)
- CANTECH VOLUNTEER SEARCH DOGS (Enw blaenorol)
- NATIONAL SEARCH AND RESCUE DOG ASSOCIATION - CANTECH (Enw blaenorol)
- SEARCH AND RESCUE DOG ASSOCIATION - CANTECH (Enw blaenorol)
- SEARCH AND RESCUE DOG ASSOCIATION NSARDA CANTECH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Langford | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Sally Abrahamson | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Andrew James Turnbull | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|||||
Michael Desmond | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Jon Abrahamson | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.64k | £11.05k | £4.22k | £5.00k | £5.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.92k | £4.44k | £10.79k | £6.86k | £8.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/05/2003 AS AMENDED ON 07/12/2003 AS AMENDED ON 12/05/2007 AS AMENDED ON 14/11/2010 AS AMENDED ON 18/03/2012
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH AND LIFE BY THE PROVISION OF VOLUNTEER SEARCH DOGS TO ASSIST ORGANISATIONS INVOLVED IN THE SEARCH AND RESCUE OF MISSING PERSONS. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO GENERAL DOG WELFARE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Liquid Computing Ltd
Maple Barn
Canterbury Road
Molash
CANTERBURY
CT4 8HF
- Ffôn:
- 01233800165
- E-bost:
- info@nsardakent.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window