Hanes ariannol DAYLIGHT CENTRE FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1100809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.27k | £636.61k | £456.53k | £324.04k | £315.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.00k | £395.58k | £545.75k | £346.15k | £300.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £74.18k | N/A | £9.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.41k | N/A | £65.00k | £46.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £89.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £26.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £325.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £194 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £195.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £395.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £14.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.