WELLSPRING THERAPY & TRAINING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WELLSPRING IS A CHRISTIAN COUNSELLING AND TRAINING CENTRE, AIMING TO PROVIDE AFFORDABLE PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PEOPLE IN DISTRESS AND PROMOTE GOOD MENTAL HEALTH.OUR SERVICES ARE AVAILABLE TO ADULTS, YOUNG PEOPLE, FAMILIES IN NEED AND TO ORGANISATIONS, SCHOOLS, BUSINESSES AND CHURCHES AND INCLUDES: COUNSELLING, TRAINING, SUPERVISION, YOUNG PEOPLE?S PROJECT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 30 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WOOD | Cadeirydd | 02 March 2020 |
|
|
||||
Sarah Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Andrew Bull | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Rev Phil Carman | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Philippa Bogle | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
ANGELA HALL | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Stuart McKee | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Margaret Anne Castro | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.17k | £271.59k | £341.19k | £377.61k | £404.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.19k | £263.62k | £274.94k | £376.89k | £453.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.42k | £15.00k | N/A | £12.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Tachwedd 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Tachwedd 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 APRIL 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 SEP 2003 as amended on 21 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN INDIVIDUALS BY THE PROVISION OF A CHRISTIAN COUNSELLING SERVICE IN HARROGATE NORTH YORKSHIRE AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS THE DIRECTORS OF THE COMPANY (HEREIN CALLED "THE DIRECTORS") MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND (B) TO ADVANCE EDUCATION BY SUCH MEANS AS THE DIRECTORS CONSIDER APPROPRIATE INCLUDING THE PROVISION OF COUNSELLING COURSES FOR THE COMMUNITY IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT (B) TO ADVANCE EDUCATION BY SUCH MEANS AS THE DIRECTORS CONSIDER APPROPRIATE INCLUDING THE PROVISION OF COUNSELLING COURSES FOR THE COMMUNITY IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
HARROGATE NORTH YORKSHIRE AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
78 HIGH STREET
HARROGATE
HG2 7LW
- Ffôn:
- 01423881881
- E-bost:
- office@wellspringtherapy.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window