Hanes ariannol HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1100417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £801.46k | £4.75m | £1.60m | £2.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £974.55k | £2.66m | £2.23m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.80k | £2.93k | £465.28k | £575.25k | £427.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £675.16k | £344.46k | £4.32m | £1.20m | £2.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £199.39k | £51.63k | £1.49m | £286.49k | £672.85k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £430.96k | £457.00k | £431.46k | £401.65k | £425.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £872.18k | £2.54m | £2.12m | £2.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £98.53k | £102.37k | £120.86k | £104.66k | £130.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.30k | £18.43k | £42.25k | £20.19k | £25.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.02m | £671.60k | £2.30m | £1.81m | £1.91m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £33.80k | £32.73k | £28.84k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.