HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT COMMUNITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Mission is to increase the charitable funding that is available to voluntary organisations and community groups active in Hampshire and the Isle of Wight. We provide efficient donor and grant making services, which are open, accessible, and user friendly. We build a bridge between people who care about their local community and the wide range of voluntary and community groups needing help.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,015,328
Roddion a chymynroddion | £609.16k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £406.17k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,826,728
Codi arian | £72.00k | |
Weithgareddau elusennol | £1.75m | |
Arall | £0 |
£954,798 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £72.00k | |
Gwariant elusennol | £1.75m |
Codi arian a Arall Gwariant | £72.00k | |
Gwariant elusennol | £1.75m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £143.40k |
Pobl

8 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Portsmouth
- Dinas Southampton
- Hampshire
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 15 Hydref 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Rachel Cooper FCA | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|||||
Amelia Sophie Riviere DL | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Matthew York | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Oliver Stanley | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Robert Wood | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Grace Cheyney | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Ian Prideaux | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Peter Simon Cleverly | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Joshua Hensman | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|||||
Krysia Butwilowska | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Sukanya Sitaram | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|||||
Councillor Dan Putty JP | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
Councillor Andrew Joy | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
Jo Ash CBE | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.46k | £4.75m | £1.60m | £2.44m | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £974.55k | £2.66m | £2.23m | £2.25m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.93k | £465.28k | £575.25k | £427.55k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £344.46k | £4.32m | £1.20m | £2.02m | £609.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £51.63k | £1.49m | £286.49k | £672.85k | £233.34k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £457.00k | £431.46k | £401.65k | £425.29k | £406.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £872.18k | £2.54m | £2.12m | £2.12m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.37k | £120.86k | £104.66k | £130.91k | £72.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.43k | £42.25k | £20.19k | £25.10k | £28.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £671.60k | £2.30m | £1.81m | £1.91m | £1.55m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.73k | £28.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £14.50m | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £12.99m | £14.49m | £1.61m | £13.42m | £14.25m | |
|
Cyfanswm asedau | £920.77k | £1.96m | £1.88m | £2.63m | £1.93m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £98.80k | £31.75k | £43.23k | £38.73k | £24.79k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 SEPTEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE COUNTIES OF HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT AND UNITARY AUTHORITIES OF SOUTHAMPTON AND PORTSMOUTH AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROTECTION OF GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL AND THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS; OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY INCLUDING THOSE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
HAMPSHIRE, THE ISLE OF WIGHT AND SURROUNDING AREAS
Elusennau cysylltiedig
- 15 Hydref 1981 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BVA
The Orchard
White Hart Lane
BASINGSTOKE
Hampshire
RG21 4AF
- Ffôn:
- 01962 798700
- E-bost:
- info@hiwcf.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window