Hanes ariannol REVELATION FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1100573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.39m £2.40m £2.21m £2.06m £1.86m
Cyfanswm gwariant £1.93m £1.65m £1.72m £2.07m £1.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.28m £2.29m £2.10m £1.96m £1.78m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £110.39k £111.89k £101.90k £100.08k £75.31k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £83 £27 £3 £52 £4.56k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £30.00k £122.68k £49.93k £15.39k £122.78k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.88m £1.60m £1.67m £2.03m £1.80m
Gwariant - Ar godi arian £46.69k £45.59k £43.25k £37.40k £34.57k
Gwariant - Llywodraethu £148.11k £23.54k £34.90k £52.58k £66.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0