Ymddiriedolwyr REVELATION FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1100573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GORDON PETTIE Cadeirydd 01 January 2004
Dim ar gofnod
ALISTAIR SCOTT Ymddiriedolwr 23 January 2025
THE DAVID HOUSE FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Samuek Jayarajasinghan Jayakrishna Ymddiriedolwr 27 February 2021
Dim ar gofnod
LESLEY ANN CONDER Ymddiriedolwr 01 April 2013
Dim ar gofnod
LORNA PETTIE Ymddiriedolwr 01 April 2013
Dim ar gofnod
JOHN ARTHUR ODELL Ymddiriedolwr 16 May 2005
Dim ar gofnod