ymddiriedolwyr GRANTSCAPE
Rhif yr elusen: 1102249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Foster | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Timothy Vaughan | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Danielle Claire Lane | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Jayne Cooper | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Gillian French | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
John Stafford Mills | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
Michael Anthony Singh | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|||||
Philippa Mary Lyons | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.