Bolton Community Furniture Store Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Protecting the environment by collecting reusable household goods which would otherwise go to waste in order to assist people experiencing poverty in the UK through the provision of a home furniture and electrical goods service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £76,884 o 1 gontract(au) llywodraeth a £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- BCT & FS (Enw gwaith)
- BOLTON COMMUNITY TRANSPORT AND FURNITURE SERVICES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanne Marie Kelly | Cadeirydd | 26 March 2014 |
|
|||||
Steven Lyons | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
ANDREW WRAY WALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £342.74k | £300.30k | £333.83k | £373.65k | £421.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.03k | £308.27k | £297.56k | £332.45k | £408.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £26.65k | £83.56k | £75.08k | £76.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £14.66k | £10.00k | £10.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/07/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/04/2014 as amended on 05 Apr 2022 as amended on 05 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, THE PRESERVATION OF HEALTH AND ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES, BY COLLECTING REUSABLE HOUSEHOLD GOODS WHICH WOULD OTHERWISE GO TO WASTE AND PROVIDING SUCH ITEMS FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITIES IN THE UK, IN PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, THOSE IN GREATER MANCHESTER.
Maes buddion
UK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit A1
Lecturers Close
Bolton
BL3 6DG
- Ffôn:
- 01204 364777
- E-bost:
- admin@bcfs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window