Hanes ariannol ENGINEERS WITHOUT BORDERS UK
Rhif yr elusen: 1101849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £843.65k | £625.35k | £645.75k | £813.62k | £614.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £609.22k | £638.31k | £592.40k | £744.23k | £853.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £779.16k | £512.74k | £497.33k | £615.16k | £433.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.45k | £84 | £77.40k | £84.91k | £60.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.96k | £111.19k | £63.48k | £106.92k | £118.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08k | £1.34k | £2.64k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £4.91k | £6.64k | £2.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £607.55k | £543.26k | £464.67k | £597.47k | £705.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.67k | £95.05k | £127.73k | £146.76k | £148.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.19k | £6.64k | £57.49k | £57.49k | £50.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.