HOSPITALITY ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of advice and/or grants to persons who are either in employment or have been employed in the Hotel & Catering Industry. Our life support programme covers crisis help, essential needs assistance,education on drug and alcohol abuse (through a corporate seminar programme),family members communication and assistance and an employee assistance programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,038,586
Roddion a chymynroddion | £1.17m | |
Weithgareddau elusennol | £969.67k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £758.96k | |
Buddsoddiadau | £137.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,208,372
Codi arian | £988.27k | |
Weithgareddau elusennol | £2.22m | |
Arall | £0 |
£224,256 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £988.27k | |
Gwariant elusennol | £2.22m |
Codi arian a Arall Gwariant | £988.27k | |
Gwariant elusennol | £2.22m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £54.47k |
Pobl

19 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN RAGGETT | Cadeirydd | 21 September 2011 |
|
|
||||
Helen Milligan-Smith | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Danny Pecorelli | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Kevin Charity | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
Katherine Nicholls OBE | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||
Chris Garside | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Andrew Selley | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Simon Esner | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
TIM JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
RINGO FRANCIS | Ymddiriedolwr | 02 September 2014 |
|
|
||||
DAVID WALKER JP FIH | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
IAN SARSON | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
ANDREW LATHAM MIH | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
Jon Dee | Ymddiriedolwr | 10 March 2009 |
|
|
||||
ANDREW GUY MBE FIH | Ymddiriedolwr | 14 September 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £3.24m | £2.86m | £3.02m | £3.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.40m | £2.84m | £2.67m | £2.85m | £3.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £451.62k | £2.31m | £1.58m | £1.18m | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £925.65k | £166.70k | £536.83k | £908.01k | £758.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £603.54k | £626.50k | £633.11k | £812.86k | £969.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £199.08k | £136.62k | £113.22k | £119.28k | £137.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £2.19m | £1.83m | £1.93m | £2.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £821.16k | £649.39k | £841.15k | £921.60k | £988.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.84k | £23.94k | £25.11k | £35.89k | £35.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.83k | £19.30k | £20.13k | £21.12k | £20.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £945.04k | £996.65k | £963.41k | £928.75k | £913.88k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.93m | £5.58m | £6.12m | £5.74m | £5.94m | |
|
Cyfanswm asedau | £275.35k | £1.21m | £1.43m | £1.47m | £1.48m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £502.21k | £879.41k | £846.66k | £672.12k | £810.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 29 SEPTEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE FOR THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN ENGAGED IN THE HOTEL CATERING AND/OR HOSPITALITY INDUSTRIES AND THE WIDOWS, WIDOWERS, PARTNERS, ORPHANS AND OTHER DEPENDANTS OF SUCH PERSONS BY THE PROVISION OF: (A) MONETARY GRANTS WHERE SUCH PERSON IS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES (WHETHER RECURRING OR ONE-OFF) OR LOANS ON FAVOURABLE TERMS; AND/OR (B) ADVICE, ASSISTANCE AND SUPPORT TO ANY SUCH PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES AND/OR (C) EDUCATION AND TRAINING.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62 BRITTON STREET
LONDON
EC1M 5UY
- Ffôn:
- 02030045500
- E-bost:
- info@hospitalityaction.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window