HILLSTOWN COMMUNITY ACTION GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote any charitable purposes for the benefit of the community in the local government district of Bolsover. To work with local groups and other partners to promote and extend sports and recreational activities in order to increase health and education. To promote the maintenance and improvement of local community facilities and surrounding environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 02 Hydref 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 520546 HILLSTOWN MINERS' WELFARE TRUST
- 26 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- 02 Hydref 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- H.C.A.G. (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.91k | £20.48k | £24.38k | £3.11k | £3.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.69k | £23.45k | £17.87k | £6.18k | £3.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 18 Awst 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 12 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 09 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 04 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 15 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 15 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2005 | 17 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2005 | 26 Gorffennaf 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 SEPTEMBER 2000 AS AMENDED 5 FEBRUARY 2004, 28 JULY 2004, 25 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT OF BOLSOVER AND , IN PARTICULAR HILLSTOWN, SCARCLIFFE, PALTERTON AND BOLSOVER. B) TO WORK WITH LOCAL GROUPS AND OTHER PARTNERS TO PROMOTE AND EXTEND SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES, IN ORDER TO INCREASE HEALTH AND EDUCATION OPPORTUNITIES. C) TO PROMOTE THE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF LOCAL COMMUNITY FACILITIES, AND THE SURROUNDING ENVIRONMENT, IN LINE WITH THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT OF BOLSOVER
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window