Hanes ariannol FRIENDS OF STOKE CANON PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1100777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/09/2019 | 21/09/2020 | 21/09/2021 | 21/09/2022 | 21/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.90k | £1.15k | £1.93k | £2.23k | £2.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.01k | £3.10k | £2.01k | £1.30k | £1.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.