Hanes ariannol ROTARY CLUB OF LEWES BARBICAN TRUST

Rhif yr elusen: 1101894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.09k £0 £3.12k £3.01k £13.61k
Cyfanswm gwariant £7.30k £1.08k £3.35k £1.10k £11.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A