BURY LAKE YOUNG MARINERS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bury Lake Young Mariners is committed to the development of young people through the medium of sailing and other water based sports.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
48 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Harrow
- Hillingdon
- Hounslow
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Northwood | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|||||
Bhavesh Chauhan | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Christopher Hallett | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Matthew Bennett | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||
David Ridout | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Andre Marc Roy | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Katherine Anne MacManus | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Malcolm Ronald Talbot | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Mark Elliott Colston | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
John Constable | Ymddiriedolwr | 25 October 2015 |
|
|
||||
Philippa Parks | Ymddiriedolwr | 25 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.03k | £165.24k | £229.94k | £232.00k | £200.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.03k | £97.61k | £136.66k | £150.09k | £165.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.27k | £18.65k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 MARCH 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 3 JANUARY 2003 AND 12 JANUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ORGANISE, PROVIDE OR ASSIST IN THE ORGANISATION AND PROVISION OF FACILITIES WHICH WILL ENABLE AND ENCOURAGE PUPILS OF SCHOOLS, UNIVERSITY AND YOUTH GROUPS IN HERTFORDSHIRE AND THE SURROUNDING AREA TO SAIL OR PLAY OTHER GAMES AND SPORTS AND THEREBY TO ASSIST IN ENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SUCH PUPILS AS WELL AS TO THE DEVELOPMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDS, AND WITH A VIEW OF FURTHERING THE ABOVE OBJECTS: (I) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF SAILING, GAMES OR SPORTS EQUIPMENT OF EVERY KIND FOR THE USE OF SUCH PUPILS AS AFORESAID (II) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF COURSES, LECTURES, DEMONSTRATIONS AND COACHING FOR PUPILS OF SCHOOLS AND THE UNIVERSITIES IN THE AREA OF BENEFIT AND TO PROVIDE THE SAME FOR TEACHERS WHO ORGANISE OR SUPERVISE SAILING, PLAYING AND COACHING OF SAILING AND OTHER GAMES OR SPORTS AT SUCH SCHOOLS AND UNIVERSITIES AS AFORESAID (III) TO PLAN, LAY OUT, MANGE, EQUIP, MAINTAIN OR ASSIST IN THE PLANNING, LAYING OUT, MANAGING, EQUIPMENT AND MAINTENANCE OF APPROPRIATE ACCOMMODATION AND OTHER FACILITIES TO BE USED FOR THE TEACHING AND LEARNING OF SAILING OR THE TEACHING AND PLAYING OF OTHER SPORTS AND GAMES BY SUCH PUPILS AS AFORESAID. (B) TO ORGANISE, PROVIDE OR ASSIST IN THE ORGANISATION OR THE PROVISION OF FACILITIES FOR PHYSICAL RECREATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE IN THE AREA OF BENEFIT (WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR BOYS AND GIRLS UNDER THE AGE OF 24 YEARS AND WHO, BY REASON OF THEIR YOUTH, SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED OF SUCH FACILITIES.
Maes buddion
HERTFORDSHIRE AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Boathouse Rickmansworth
Frogmoor lane
Rickmansworth
WD3 1NB
- Ffôn:
- 01923 772015
- E-bost:
- cosec@blym.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window