GRAND UNION VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Grand Union Village Community Development Trust aims to create a sustainable and inclusive community for those living and working in the Village and surrounding areas, through working with residents, statutory, voluntary and community groups in supporting economic, recreational and environmental initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
- Hillingdon
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Cartrefi Lloegr
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN KNIGHTS | Cadeirydd | 22 December 2011 |
|
|
||||
NIRUPA KUKAPALAN | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
ADRIAN MIREMBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
RABIH HAMZE | Ymddiriedolwr | 07 September 2014 |
|
|||||
Lynne Henriquez-Foster | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Sara White | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Natasha Karen Pennie | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.26k | £42.68k | £47.02k | £45.98k | £68.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.92k | £28.99k | £36.62k | £59.93k | £73.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Awst 2024 | 212 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Awst 2024 | 212 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Mawrth 2021 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Mawrth 2021 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 2ND SEPTEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PURSUE ANY CHARITABLE PURPOSE, PRIMARILY IN THE AREA OF BENEFIT, AND IN PARTICULAR 3.2 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE AND/OR THOSE WHO, BY REASONS OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES 3.3 TO ADVANCE EDUCATION 3.4 TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT 3.5 TO IMPROVE HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OR IN SUCH MANNER AS IS CHARITABLE (PROVIDE THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER BODY OF A STATUARY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING) AND TO PROMOTE AND IMPROVE HOUSING FOR THOSE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES 3.6 TO RELIEVE POVERTY
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF HILLINGDON AND EALING, GRAND UNION CANAL KNOWN AS GRAND UNION VILLAGE AND SURROUNDING COMMUNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Development Trust
6 Higham Mews
NORTHOLT
UB5 6FP
- Ffôn:
- 02088458518
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window