SOCIETY OF SAINT GREGORY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society promotes, enhences and deepens the understanding and practice of the worship of the Roman Catholic Church. It does this by publishing an quarterly journal, 'Music and Liturgy', and by organising a Summer School and occasional other events. Membership of the Society is open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2022
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- SSG (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr Adrian Benedict Porter | Cadeirydd | 08 October 2022 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Price | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|||||
Helen Yvonne Jones | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Andrew Jonathan Elliott | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
David Kevin McCabe | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Alison Lamb | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Josephine Shepherd | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Maureen Griffiths | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Mary Catherine Ryan | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.69k | £39.98k | £54.10k | £18.97k | £25.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.40k | £48.28k | £53.83k | £19.00k | £24.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 12 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 12 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 377 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 377 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 01 Mehefin 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 14 Chwefror 2022 | 290 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 14 Chwefror 2022 | 290 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/02/2003 AS AMENDED ON 13/11/2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE STUDY, UNDERSTANDING AND GOOD PRACTICE IN THE CELEBRATION OF THE LITURGY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH, IN ACCORDANCE WITH THE TEACHING OF THE CHURCH. THE SOCIETY AIMS TO ACHIEVE THIS OBJECT BY THE FOLLOWING MEANS, BROADLY BUT NOT EXCLUSIVELY EXPRESSED AS FOLLOWS: (I) BY FURTHERING THE STUDY AND UNDERSTANDING BY THE PEOPLE OF THE LITURGY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH, WITH A VIEW TO PROMOTING THEIR ACTIVE PARTNERSHIP THEREIN; (II) BY PROVIDING FACILITIES FOR THE LITURGY AND SACRED MUSIC; (III) BY ORGANISING MEETINGS, SCHOOLS AND CONFERENCES WHICH INSTRUCTION IN THE LITURGY AND MUSIC GIVEN; (IV) BY PRODUCING, PRINTING, PUBLISHING AND MAKING AVAILABLE BOOKS, PERIODICALS, MUSIC, RECORDINGS, AND OTHER MATERIAL LIKELY TO BE REQUIRED BY PERSONS CONCERNED WITH THE LITURGY AND SACRED MUSIC.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Lauriston Street
EDINBURGH
EH3 9DJ
- Ffôn:
- 07517 416 466
- E-bost:
- chairman@ssg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window