Hanes ariannol NORTHUMBERLAND GREYHOUND RESCUE

Rhif yr elusen: 1102125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.08k £10.78k £29.27k £151.06k £74.43k
Cyfanswm gwariant £9.37k £13.69k £26.56k £44.88k £65.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A