THE VINEY HILL CHRISTIAN ADVENTURE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Residential and camping centre offering outdoor pursuits and adventure activities for groups. We provide the ideal venue for your group to relax, study and discover the great outdoors through adventurous and challenging activities in a supportive Christian environment. Working to encourage and inspire personal, social and spiritual development through the creative use of outdoor pursuits
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 702516 THE WOOLHOPE TRUST
- 30 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt Revd Robert Wilfred Springett | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|||||||||||
Carole Ann O'Donnell | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|||||||||||
Lucy Marshall | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||||||||
Benjamin Preece Smith | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Hilary Dawson | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||||||||
Roland Peter Bott | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||||||||
Rev JO WETHERALL | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||||||||
Stephen Longton | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|||||||||||
Barry Stevens | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||||||||
MICHAEL WYATT | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
||||||||||
SIMON ANDREW MOORE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.97k | £264.03k | £394.72k | £394.64k | £489.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £390.56k | £253.80k | £369.48k | £390.94k | £465.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 NOVEMBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 FEBRUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
1. TO EDUCATE AND ASSIST YOUNG PERSONS THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED 2. TO EDUCATE AND ASSIST YOUNG PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL DISABILITY AND THOSE FROM DISADVANTAGED BACKGROUNDS SO AS TO DEVELOP THEIR FULL CAPACITIES AND SO THAT THEIR CONDITION OF LIFE MAY BE IMPROVED 3. TO ADVANCE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF GLOUCESTER 4. TO ADVANCE RELIGIOUS EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND BY MEANS OF SUNDAY SCHOOLS, CLASSES, SEMINARS, LECTURES CONFERENCES AND OTHERWISE 5. TO PROVIDE SUCH AMENITIES AND FACILITIES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS ARE NOT PROVIDED FROM PUBLIC FUNDS.
Maes buddion
VINEY HILL, GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD VICARAGE
VINEY HILL
LYDNEY
GLOUCESTERSHIRE
GL15 4NA
- Ffôn:
- 01594516162
- E-bost:
- info@vineyhilladventure.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window