ymddiriedolwyr THE VINEY HILL CHRISTIAN ADVENTURE CENTRE
Rhif yr elusen: 1102939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Preece Smith | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|||||||||||
Rev Hilary Dawson | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||||||||
Rev Sam Charles Norton | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||||||||
Roland Peter Bott | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||||||||
Fred Bancroft | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||||||||
Rev JO WETHERALL | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||||||||
Stephen Longton | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|||||||||||
Barry Stevens | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||||||||
MICHAEL WYATT | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
||||||||||
SIMON ANDREW MOORE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.