Hanes ariannol VULCAN TO THE SKY TRUST
Rhif yr elusen: 1101948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £775.51k | £2.35m | £1.03m | £726.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £923.20k | £1.42m | £1.13m | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £22.01k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £711.62k | £295.33k | £2.06m | £798.12k | £434.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £304.35k | £421.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £67.36k | £58.53k | £4.15k | £49.85k | £64.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63 | £231 | £195 | £106 | £212 | |
|
Incwm - Arall | £11.50k | £0 | £282.33k | £184.68k | £226.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £69.62k | £2.69k | £0 | £140.64k | £6.17k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £429.30k | £386.67k | £216.62k | £253.95k | £315.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £677.17k | £536.53k | £1.20m | £796.35k | £780.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £39.75k | £33.76k | £45.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £879 | £0 | £0 | £82.14k | £17.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.