Hanes ariannol WARRINGTON YOUTH ZONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1101086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £1.44m | £1.98m | £8.89m | £2.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.34m | £1.04m | £1.87m | £2.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £456.70k | £515.08k | £361.45k | £511.04k | £526.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.22k | N/A | N/A | £4.06m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £648.07k | £1.02m | £1.36m | £651.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.22k | £67.90k | £8.27k | £8.57k | £353.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £848.78k | £721.22k | £888.78k | £7.49m | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £209 | £619 | £708 | £11.05k | £28.42k | |
|
Incwm - Arall | £16.36k | £1.08k | £64.94k | £20.90k | £2.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.30m | £1.00m | £1.78m | £2.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £101.51k | £45.14k | £34.68k | £88.59k | £125.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.58k | £0 | £18.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.