RUGBY FAMILY HISTORY GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Family History research, presentations, tuition and supporting others involved in the activity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- 26 Chwefror 2018: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- RFHG (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55k | £4.27k | £3.91k | £3.63k | £3.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.14k | £4.72k | £3.69k | £3.58k | £4.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 15 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 06 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 02 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 27 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 NOVEMBER 2003 AS AMENDED 1 DECEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE PUBLIC STUDY OF FAMILY HISTORY, GENEALOGY, HERALDRY AND LOCAL HISTORY IN RELATION TO THE TOWN OF RUGBY AND ITS ENVIRONS AND TO PROMOTE THE PRESERVATION, SECURITY, COLLATION AND DISSEMINATION OF ARCHIVAL MATERIAL
Maes buddion
RUGBY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window