Hanes ariannol ANTHONY ROPER PRE-SCHOOL AND KINDERGARTEN
Rhif yr elusen: 1103135
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.23k | £144.47k | £141.86k | £160.94k | £160.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.70k | £159.36k | £164.75k | £150.37k | £145.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £128.07k | £106.68k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £0 | £4.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.