Hanes ariannol CANON COLLINS TRUST
Rhif yr elusen: 1102028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.12m | £823.48k | £1.35m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.20m | £895.15k | £668.11k | £2.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £660.55k | £603.80k | £463.86k | £1.28m | £1.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.85k | £85.66k | £45.22k | £37.91k | £88.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.06k | £519.89k | £313.92k | £32.11k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £794 | £1.80k | £479 | £42 | £2.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £83.48k | £139.74k | £22.28k | £566.27k | £1.31m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.12m | £823.59k | £504.48k | £2.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.56k | £81.86k | £71.55k | £163.63k | £148.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.03k | £0 | £1.37k | £17.59k | £15.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £639.08k | £418.02k | £57.72k | £1.41m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.