SAUSAGE TREE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of educational resources for two schools in Luangwa Valley, Zambia. Provision of grants for buildings that enhance the schools facilities eg teachers houses, classrooms. Grants given to school and college students paying teachers salaries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Zambia
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCINDA CHIGNELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
KYLIE HAYCOCK | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH MORRISON | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|
||||
WILLIAM CHIGNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.35k | £33.45k | £50.40k | £55.06k | £46.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.35k | £13.25k | £20.76k | £63.34k | £66.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 01 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 01 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST 9 OCTOBER 2003 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 7 FEBRUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN ANYWHERE IN THE WORLD AND, IN PARTICULAR; (A) THE PROVISION AND ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES, MATERIALS, TEACHERS AND ACCOMMODATION FOR TEACHERS; AND (B) THE CREATION OF AND FUNDING OF SCHOLARSHIPS, GRANTS AND PRIZES TO BE AWARDED TO SCHOOL CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Merryview
Merryfield Road
Monkwood
ALRESFORD
Hampshire
SO24 0HE
- Ffôn:
- 07703112615
- E-bost:
- sausagetreecharity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window