FREE FOR ALL COMMUNITY RECYCLING LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
recycling and the promotion and education of reuse of waste materials.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £600 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2004: Cofrestrwyd
- FREE FOR ALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Frederic Graham | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
GEORGE SCOTT | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
||||
ISOBEL SCOTT | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
||||
MRS KATH GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.48k | £21.23k | £14.60k | £12.70k | £12.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.39k | £7.87k | £12.58k | £14.45k | £10.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.83k | £2.60k | £600 | £600 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 24 Hydref 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 19 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 NOVEMBER 2003, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10 JANUARY 2004
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS RELATING TO CONSERVATION AND SUSTAINABILITY (SUSTAINABILITY MEANS AS DEFINED BY THE BRUNDTLAND COMMISSION'S DEFINITIONS WHICH IS "SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS THAT WHICH NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR NEEDS.") 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN RESPECT OF THE ENVIRONMENTAL ASPECTS AND NEED FOR RECYCLING IN THE COMMUNITY. 3) TO ACQUIRE LAND AND PROPERTY FOR AND TO CREATE A DOORSTEP GREEN ON LAND AT LONGTHWAITE ROAD, WIGTON, CUMBRIA ("THE GREEN") UNDER THE AUSPICES OF THE COUNTRYSIDE AGENCY'S DOORSTEP GREEN INITIATIVE AND THEREAFTER TO HOLD AND MAINTAIN THE GREEN AS AN AREA OF OPEN SPACE FOR THE BENEFIT AND USE WITH OUT CHARGE OF INHABITANTS OF AND VISITORS TO THE LOCALITY IN WHICH THE GREEN IS SITUATE FOR INFORMAL RECREATION, PLAY, OTHER LEISURE TIME PURSUITS COMMUNITY EVENTS AND ANY OTHER LAWFUL PURPOSE OF BENEFIT TO SUCH INHABITANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 WEST STREET
WIGTON
CA7 9NP
- Ffôn:
- 07504929313
- E-bost:
- ddennisgraham@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window