WILLINGTON COURT LIMITED

Rhif yr elusen: 1105335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal activity of the charitable company was that of letting it's freehold property to other charitable organisations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £92,395
Cyfanswm gwariant: £134,917

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Awst 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Neil Pattison Ymddiriedolwr 01 December 2017
ACTS LIFE CLUSTER
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE TRAINING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
RESTORING HANDS
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE FAMILY LIFE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE EVENTS
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE RESOURCE HUB
Derbyniwyd: Ar amser
Marcel Jung Ymddiriedolwr
RESTORING HANDS
Derbyniwyd: Ar amser
MERCY LOGISTICS
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE TRAINING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE ENTERPRISE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ACTS LIFE CLUSTER
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE FAMILY LIFE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE EVENTS
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH OF THE NATIONS MAIDSTONE TRAINING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
SATURATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE RESOURCE HUB
Derbyniwyd: Ar amser
DARREN ANDREW EAGLES Ymddiriedolwr
RESTORING HANDS
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH OF THE NATIONS MAIDSTONE TRAINING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE FAMILY LIFE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ACTS LIFE CLUSTER
Derbyniwyd: Ar amser
JUBILEE EVENTS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £74.18k £76.02k £85.17k £92.38k £92.40k
Cyfanswm gwariant £54.78k £50.14k £63.46k £81.17k £134.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 21 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 21 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 18 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 07 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 07 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 02 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 02 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
28 Harrow Way
Weavering
MAIDSTONE
Kent
ME14 5TU
Ffôn:
01622804664
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael