Hanes ariannol YARLINGTON HOUSING GROUP
Rhif yr elusen: 1108793
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.17m | £50.61m | £54.95m | £63.36m | £58.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.73m | £36.82m | £40.44m | £48.50m | £38.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £708.53k | £608.34k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.03m | £2.99m | £1.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.84m | £49.94m | £53.87m | £61.56m | £56.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50.04k | £50.96k | £52.67k | £48.17k | £38.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.28m | £622.25k | £1.02m | £1.75m | £1.60m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.67m | £36.76m | £40.27m | £48.50m | £30.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.87k | £109.15k | £172.18k | £179.23k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £73.64k | £49.84k | £49.99k | £69.82k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.07m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.