MONEY MOUNTAIN (BBC RADIO DERBY)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The majority of the money is raised by a charity auction of goods and services donated by companies, organisations and individuals. The auction is broadcast by BBC Radio Derby. Groups and individuals also organise fundraising events and donate funds to the appeal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Derby
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- 05 Ionawr 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.05k | £39.55k | £25.65k | £23.09k | £23.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.41k | £42.64k | £24.69k | £27.32k | £23.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 29 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 29 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 31 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 30 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 30 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 30 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 19 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 19 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 12 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 12 Ionawr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 23 OCTOBER 2003 AMENDED 17 MARCH 2004 AS AMENDED ON 24 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF SUCH GRANTS AND DONATIONS FOR SUCH CHARITABLE ASSOCIATIONS, BODIES AND ORGANISATIONS IN THE COUNTIES OF DERBYSHIRE, NOTTINGHAMSHIRE, LEICESTERSHIRE,STAFFORDSHIRE AND THE CITY OF DERBY AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT.
Maes buddion
DERBYSHIRE, STAFFORDSHIRE, LEICESTERSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window