BUSY BEES NURSERY & PRE SCHOOL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Childcare & Education for Children aged between 3 months and 5 years
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Cyfanswm incwm:
£519,705
Roddion a chymynroddion | £12.27k | |
Weithgareddau elusennol | £340.65k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £166.73k | |
Buddsoddiadau | £53 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£434,890
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £434.89k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £434.89k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £84.82k |
Pobl

19 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1051189 WHITNEY-ON-WYE PLAYGROUP
- 05 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Pierce Browning | Cadeirydd | 08 November 2018 |
|
|
||||
Joshua Stephen Powell | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Kimberly Davies | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Williams | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Kimberley Georgina Green | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|||||
Holly Louise Plumstead | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.57k | £285.76k | £366.53k | £428.32k | £519.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.95k | £237.92k | £306.64k | £386.86k | £434.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.03k | £11.09k | £4.89k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £166.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £340.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £53 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £434.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £29.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £322.21k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £188.58k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.54k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Mawrth 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 22 Mawrth 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 14 Medi 2021 | 221 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 14 Medi 2021 | 221 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 NOVEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY:- 1. OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY; 2. ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS; 3. INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CLIFFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUSY BEES NURSERY
THE BEEHIVE
HARDWICKE
HAY-ON-WYE
HEREFORD
HR3 5HA
- Ffôn:
- 01497831000
- E-bost:
- admin@busybeesclifford.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window