Hanes ariannol XLP

Rhif yr elusen: 1101095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.84m £2.04m £2.32m £2.44m £2.47m
Cyfanswm gwariant £1.49m £1.50m £1.94m £2.44m £2.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £496.10k £294.20k £189.63k £446.13k £383.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.81m £1.92m £2.29m £2.40m £2.37m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £22.03k £42.04k £26.37k £41.96k £37.74k
Incwm - Weithgareddau elusennol £8.18k £615 £3.27k £236 £1.13k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £28 £6 £0 £0 £12.17k
Incwm - Arall £0 £84.21k £0 £0 £47.02k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £2.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.38m £1.40m £1.83m £2.27m £2.66m
Gwariant - Ar godi arian £114.47k £101.15k £111.07k £161.88k £178.74k
Gwariant - Llywodraethu £33.53k £33.21k £32.77k £55.24k £61.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £1.20k £1.20k £1.20k £1.20k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0