Hanes ariannol THEATRE FOR A CHANGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1104458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £708.84k | £873.76k | £1.07m | £879.22k | £415.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £843.16k | £747.64k | £899.56k | £905.99k | £631.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £492.03k | £10.00k | £506.08k | £481.27k | £222.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £667.60k | £867.79k | £1.00m | £845.09k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.24k | £5.97k | £63.08k | £34.14k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £808.41k | £736.05k | £887.26k | £891.58k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.75k | £11.60k | £12.30k | £14.41k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.78k | £0 | £18.52k | £20.70k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £570.54k | £0 | £620.17k | £609.95k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.