Hanes ariannol GOLCAR LILY'S PRE-SCHOOL LTD

Rhif yr elusen: 1101991
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £30.66k £27.80k £22.64k £29.79k £34.84k
Cyfanswm gwariant £30.76k £25.53k £23.12k £31.88k £32.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £724