Hanes ariannol THE CAUSE 2000 LIMITED

Rhif yr elusen: 1103487
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2006 30/11/2007 30/11/2008 30/11/2009 30/11/2010
Cyfanswm Incwm Gros £21.07k £43.65k £40.65k £10.05k £38.10k
Cyfanswm gwariant £23.67k £43.16k £40.40k £11.18k £38.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A