Hanes ariannol THE WHITELEY HOMES TRUST
Rhif yr elusen: 1103056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.01m | £8.01m | £8.61m | £8.69m | £8.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.32m | £9.35m | £12.77m | £8.94m | £9.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £637.63k | £720.57k | £841.40k | £1.02m | £30.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.94k | £296.73k | £244.63k | £50.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £266.48k | £105.25k | £341.63k | £315.49k | £103.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.41m | £455.91k | £631.28k | £722.14k | £941.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.20m | £6.63m | £7.40m | £7.43m | £7.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £138.48k | £107.60k | £125.42k | £113.41k | £131.27k | |
|
Incwm - Arall | £996.50k | £709.75k | £106.48k | £111.48k | £77.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £11.61k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.15m | £9.35m | £9.39m | £8.35m | £8.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £171.41k | £0 | £77.21k | £107.32k | £19.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.38k | £24.93k | £74.02k | £41.13k | £31.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £3.31m | £482.80k | £628.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.