THE WHITELEY HOMES TRUST

Rhif yr elusen: 1103056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of housing and related services (including, extra-care, residential care and nursing care) to older people of limited means.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • WHITELEY VILLAGE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Jenkins Ymddiriedolwr 26 March 2025
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Hauxwell Ymddiriedolwr 18 December 2024
Dim ar gofnod
Jaswant Joshi Ymddiriedolwr 18 December 2024
Dim ar gofnod
Sanjay Gulati Ymddiriedolwr 26 June 2024
Dim ar gofnod
Craig Bryant Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
Nathan Rees Ymddiriedolwr 27 September 2023
Dim ar gofnod
Alison Halliday Kennedy Ymddiriedolwr 12 October 2022
ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Robbie Lewis Young Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Mark Henderson Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod
Melanie Lindsay Ymddiriedolwr 18 June 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.01m £8.61m £8.69m £8.81m £7.96m
Cyfanswm gwariant £9.35m £12.77m £8.94m £9.01m £12.44m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £720.57k £841.40k £1.02m £30.30k £52.30k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.94k £296.73k £244.63k £50.72k £165.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £105.25k £341.63k £315.49k £103.48k £44.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £455.91k £631.28k £722.14k £941.95k £968.45k
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.63m £7.40m £7.43m £7.56m £6.46m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £107.60k £125.42k £113.41k £131.27k £157.92k
Incwm - Arall £709.75k £106.48k £111.48k £77.24k £324.45k
Incwm - Cymynroddion £11.61k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.35m £9.39m £8.35m £8.36m £7.76m
Gwariant - Ar godi arian £0 £77.21k £107.32k £19.40k £49.56k
Gwariant - Llywodraethu £24.93k £74.02k £41.13k £31.89k £47.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £600
Gwariant - Arall £0 £3.31m £482.80k £628.72k £4.63m

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £52.96m £49.81m £48.99m £48.19m £44.22m
Buddsoddiadau tymor hir £8.78m £9.16m £6.34m £5.70m £6.25m
Cyfanswm asedau £1.99m £1.34m £4.26m £4.26m £3.23m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £852.00k £697.00k £1.15m £1.25m £1.17m
Cyfanswm rhwymedigaethau £17.46m £17.83m £16.63m £16.06m £15.59m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED 16TH APRIL 1907-SEE U.V.165P.402 COURT ORDER DATED 19TH MAY 1952 AND SCHEMES 2/12/65 AND 29/07/02 AS AFFECTED BY A UNITING DIRECTION (MADE UNDER S.96 OF THE CHARITIES ACT 1993) AND DATED 23 DECEMBER 2004. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
HOMES FOR PERSONS OF SMALL MEANS WHO HAVE REACHED RETIREMENT AGE OF 65 (MEN) AND 60 (WOMEN), PREFERENCE BEING GIVEN TO THOSE WHO HAVE BEEN ENGAGED IN COMMERCIAL OR AGRICULTURAL PURSUITS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 13 Ionawr 2005 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Huntley House
Octagon Road
Whiteley Village
Hersham
WALTON-ON-THAMES
KT12 4BF
Ffôn:
01932842360