Ymddiriedolwyr ACTION WEST LONDON
Rhif yr elusen: 1101111

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Coyne | Cadeirydd | 13 December 2018 |
|
|
||||
Atlyn Forde | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Shahid Dharamsi | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Rev Jose Augusto dos Santos Fernandes | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Daniela Anderson | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Jonathan Bryan | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.