THE MANSION OPEN HOUSE MOBILE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We take a Playbus to isolated communities in the South Hams and work with parents and children under 5
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
- 05 Rhagfyr 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.47k | £112.21k | £24.44k | £445 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.88k | £92.07k | £36.08k | £590 | £9.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 26 Tachwedd 2012 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 26 Tachwedd 2012 | 392 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 26 Tachwedd 2012 | 757 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 13 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 13 Hydref 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 DECEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE, PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND THEIR PARENTS RESIDENT IN THE DISTRICT OF SOUTH HAMS, AND TO ADVANCE EDUCATION OF SUCH PARENTS IN ALL ASPECTS OF CHILD CARE AND DEVELOPMENT.
Maes buddion
FOR CHILDREN AND THEIR PARENTS RESIDENT IN THE DISTRICT OF SOUTH HAMS, DEVON.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window