CAMPAIGN FOR BETTER TRANSPORT CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In promoting research and education on transport and the environment, the Trust places great store on dissemination. Its programmes aim to ensure that results of its research are spread both to decision-makers in Government and people who are affected by transport and its environmental impacts. We want to help those people use the research the Trust does to make a difference to their surroundings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£684,728
Roddion a chymynroddion | £623.42k | |
Weithgareddau elusennol | £50.01k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £11.30k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£902,144
Codi arian | £233.11k | |
Weithgareddau elusennol | £669.04k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £233.11k | |
Gwariant elusennol | £669.04k |
Pobl

15 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- TRANSPORT 2000 TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Buchan | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|||||
Shamit Gaiger | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Adrian Berendt | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Charles Hamilton | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Richard Goldson | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
JOHN STEWART | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK STANLEY WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.87k | £517.14k | £452.06k | £979.35k | £684.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £425.85k | £311.40k | £369.61k | £623.51k | £902.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £22.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £428.66k | N/A | £874.73k | £623.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £77.40k | N/A | £99.94k | £50.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £20 | N/A | £4.68k | £11.30k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £11.06k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £105.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £276.06k | N/A | £578.36k | £669.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £35.34k | N/A | £45.15k | £233.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £399 | N/A | £7.58k | £10.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £228.19k | N/A | £681.03k | £461.16k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £41.43k | N/A | £55.98k | £53.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Chwefror 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Chwefror 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 OCTOBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 JANUARY 2004, 21 NOVEMBER 2005, 30 JULY 2007 AND 4 FEBRUARY 2008, AND CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 11 SEPTEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON TRANSPORT AND RELATED TOPICS AND THEIR IMPACT UPON ENVIRONMENT AND SOCIETY, INCLUDING BIODIVERSITY, HEALTH AND POVERTY 2. THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE USE OF SUSTAINABLE MODES OF TRANSPORT AND PATTERNS OF LIVING AND TRANSPORT WHICH REDUCE THE ADVERSE EFFECTS OF TRANSPORT UPON THE ENVIRONMENT, HEALTH, SOCIETY AND NATURAL AND HISTORICAL LANDSCAPES WITHIN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 303
164-180 UNION STREET
LONDON
SE1 0LH
- Ffôn:
- 02030967715
- E-bost:
- finance@bettertransport.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window