Hanes ariannol THE LLOYD PARK CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1102134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.31m | £3.53m | £3.39m | £3.42m | £3.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32m | £3.51m | £3.36m | £3.39m | £3.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.66m | £1.73m | £1.75m | £1.10m | £1.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.03k | £3.65k | N/A | £896.81k | £813.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.83k | £8.47k | £12.01k | £2.54k | £34.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.08k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.13m | £3.37m | £2.66m | £3.31m | £3.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.23k | £2.37k | £1.03k | £248 | £8.32k | |
|
Incwm - Arall | £171.00k | £154.48k | £717.90k | £112.79k | £192.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.25m | £3.41m | £3.24m | £3.27m | £3.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.36k | £2.27k | £956 | £1.05k | £1.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.96k | £15.39k | £15.76k | £15.45k | £17.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £72.10k | £96.24k | £126.08k | £125.13k | £79.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.