Hanes ariannol EDMUND WALLER COMMUNITY SERVICES

Rhif yr elusen: 1102482
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £148.77k £129.48k £199.98k £182.52k £108.48k
Cyfanswm gwariant £126.29k £114.23k £194.53k £151.99k £128.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A