Hanes ariannol Marston Moreteyne VC School Parent Teacher Association (MMVCS PTA)

Rhif yr elusen: 1102148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.67k £12.18k £19.72k £24.89k £21.73k
Cyfanswm gwariant £14.96k £19.31k £20.58k £29.59k £23.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A