Hanes ariannol QUAGGY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1109711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10m | £2.33m | £3.27m | £3.11m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90m | £2.10m | £3.07m | £2.91m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.16m | £2.24m | £1.31m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £909.27k | £898.04k | £13.96k | £25.00k | £19.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £52.10k | £47.79k | £47.10k | £53.00k | £83.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.58k | £55.33k | £24.97k | £28.85k | £57.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.98m | £2.16m | £3.17m | £2.99m | £2.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.34k | £16.55k | £21.66k | £35.48k | £54.55k | |
|
Incwm - Arall | £2.25k | £3.07k | £2.05k | £4.85k | £5.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £2.03m | £3.03m | £2.87m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.08k | £65.35k | £39.10k | £41.45k | £88.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | £5.50k | £51.78k | £21.37k | £13.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.