Hanes ariannol Tanio Ltd.
Rhif yr elusen: 1108303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.71k | £210.82k | £254.06k | £264.69k | £240.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £319.94k | £290.69k | £213.50k | £272.34k | £240.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £600 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.76k | £3.89k | £14.50k | £2.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.