STROUD VALLEYS ARTSPACE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in practice and appreciation of the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £77,216 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Walthew | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
David Elford | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Deborah Potts | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Robert Duncan | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
FERN BYWATER | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Kaoru Blackstone | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Barney Heywood | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
ANDREW MICHAEL FREEDMAN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.52k | £168.68k | £295.00k | £238.18k | £300.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.80k | £86.45k | £270.85k | £314.23k | £447.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.04k | £147.41k | £137.15k | £84.32k | £77.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 16 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 24 Mawrth 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 NOVEMBER 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED I JUNE 2004.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE RESIDENTS OF STROUD AND ITS ENVIRONS, IN THE PRACTICE AND APPRECIATION OF THE ARTS, BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) TO ORGANISE AND HOLD EXHIBITIONS, CONFERENCES, WORKSHOPS AND TRAINING COURSES IN THE FIELD OF THE ARTS; (B) TO PROVIDE OR TO ASSIST IN THE PROVISION OF CREATIVE STUDIO SPACE; (C) SUCH OTHER WAYS AS DECIDED FROM TIME TO TIME BY THE ASSOCIATION, IN GENERAL MEETING, SO LONG AS SUCH ACTIVITIES DO NOT STOP THE ASSOCIATION BEING RECOGNISED AS A CHARITY IN LAW.
Maes buddion
IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY THE RESIDENTS OF STROUD AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STROUD VALLEYS ARTSPACE
4 JOHN STREET
STROUD
GL5 2HA
- Ffôn:
- 01453751440
- E-bost:
- office@sva.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window